John Ravn
Karrieren startede hos: | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE (Ejer) |
Største overskud: | 4.186' DKK K/S HADERSLEV BYMIDTE (2016) |
Største underskud: | -5.718' DKK K/S RÅDHUSHOLMEN, GREVE (2015) |
Største egenkapital: | 45.260' DKK K/S HADERSLEV BYMIDTE (2023) |
Største gæld: | 65.585' DKK K/S RÅDHUSHOLMEN, GREVE (2014) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DK ALARMSIKRING ApS (2023) |
Seed: 1690383187
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE som Ejer. Denne rolle har John Ravn nu besiddet i 2010 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE
Ejerandel: 10-14.99% -
Ravn Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CP Handel og Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S HADERSLEV BYMIDTE
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE -
Solos BTM Holding ApS
Via CP Handel og Invest ApS -
Capacito ApS
Via Solos BTM Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CP Handel og Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
OPHIR INVEST HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
CP Handel og Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
CP Handel og Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2010 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
28.11.0013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.12.2010 - 09.01.2024
Direktør
11.12.2015 - 31.07.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
27.12.2010 - 13.12.2022
Direktør
11.12.2015 - 31.07.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S HADERSLEV BYMIDTE fremviste et overskud på 4.186' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S RÅDHUSHOLMEN, GREVE fremviste et underskud på 5.718' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.329' DKK (K/S HADERSLEV BYMIDTE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (CP Handel og Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45.260' DKK (K/S HADERSLEV BYMIDTE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 105' DKK (CP Handel og Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Carsten Hasselbalch.