Lars Lüthjohan
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELECTA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 566.032' DKK Allarity Therapeutics A/S (2021) |
Største underskud: | -174.924' DKK Allarity Therapeutics A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.082.028' DKK VALD. BIRN HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 234.892' DKK VALD. BIRN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 518 årsværk hos VALD. BIRN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GROSSERER SIGURD ABRAHAMSON OG HUSTRU ADDIE ABRAHAMSONS MINDELEGAT (11 år 9 måneder) |
Seed: 408837284
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2002 i SELECTA A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Lüthjohan i , inden stoppet d. 9. januar 2003.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 1.953' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LLJ 93 Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
B93 KONTRAKT FODBOLD ApS
Via LLJ 93 Holding ApS -
1893 Invest ApS
Via B93 KONTRAKT FODBOLD ApS -
B.93 Q ApS
Via B93 KONTRAKT FODBOLD ApS -
Kvindeligaen A/S
Via B.93 Q ApSNyt selskab -
93 Invest ApS
Via LLJ 93 Holding ApS
Direktørposter (2)
-
LLJ 93 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2021 -
93 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2021
Bestyrelsesposter (6)
-
VALD. BIRN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.08.2013 -
VALD. BIRN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2022 -
B93 KONTRAKT FODBOLD ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2015 -
Allarity Therapeutics A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.08.2022 -
EJENDOMSSELSKABET HJALLESE 2014 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2015 -
Ejendomsselskabet Hjallese 2023 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (45)
-
Ejendomsselskabet Hjallese 2023 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
PARASITE TECHNOLOGIES A/S (Nu: ParaTech ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
VALD. BIRN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.10.2022
Registreringsdato: 28.10.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via LLJ 93 Holding ApS
Lars Lüthjohan har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i VALD. BIRN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 206.363' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i VALD. BIRN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 44.915' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 1 måned fra 2013 til i dag hos VALD. BIRN HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 174.657' DKK (VALD. BIRN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.953' DKK (SELECTA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.082.028' DKK (VALD. BIRN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -31.130' DKK (SELECTA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Sharon Jensen.