Sasa Kovacevic
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | 37. oktober (Ejer) |
Største overskud: | 37.842' DKK SEJH ApS (2023) |
Største underskud: | -6.194' DKK CapHold O ApS (2022) |
Største egenkapital: | 208.845' DKK Obsidian Group ApS (2023) |
Største gæld: | 120.114' DKK Obsidian Digital A/S (2022) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos Obsidian Digital A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kovacevic ApS (8 år 6 måneder) |
Seed: 1872463034
Sasa Kovacevic har gået på Aarhus Universitet i perioden 2010-13, CEPOS University i perioden 2011-12 og Aarhus Universitet i perioden 2013-15. Sasa fik kompetencer indenfor International Business Communication, Master of Science (M.Sc.) de nævnte steder.
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2010 ved 37. oktober (tidligere Latamba I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Emil Ignatzi Reinholdt at Sasa Kovacevic stiftede 37. oktober den dag i januar 2010. Rollen som Ejer og Stifter havde Sasa i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 30. november 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kovacevic ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
XIREC I ApS
Via Kovacevic ApS -
XIREC ApS
Via XIREC I ApS
Direktørposter (1)
-
Kovacevic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
Obsidian Digital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2017 -
Obsidian Media ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2021 -
Obsidian Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
SEJH ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
CapHold O ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
MidCo O ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023
Blå bog (fortsat)
Sasa har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. I en karriere som har varet i mere end 13 år 7 måneder, har Sasa bla. Arbejdet indenfor felter som SEO, Linkbuilding, Online Marketing, PPC og E-commerce.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.11.2021 - 02.07.2024
Ejerandel: 27,5% -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - 29.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - 29.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Sasa Kovacevic er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kovacevic ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44.751' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet XIREC I ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Sasa Kovacevic, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SEJH ApS landede et overskud på 37.842' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kovacevic IVS (Nu: Kovacevic ApS) landede et underskud på 2.276' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 37.842' DKK (SEJH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.165' DKK (Obsidian Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 208.845' DKK (Obsidian Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 777' DKK (Bondtofte & Co. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sasa' netværk er Emil Ignatzi Reinholdt.