Tommy Rosenkrands Thuesen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANTEX INTERNATIONAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.713' DKK ELECOM ELEVATOR ApS (2015-16) |
Største underskud: | -1.194' DKK SJEC DANMARK A/S (2018) |
Største egenkapital: | 6.207' DKK ELECOM ELEVATOR ApS (2023-24) |
Største gæld: | 12.142' DKK SJEC DANMARK A/S (2020) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos SJEC DANMARK A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af INVESTCO HOLDING ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 915942341
Det hele startede i 1994 ved SCANTEX INTERNATIONAL ApS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Tommy Rosenkrands Thuesen i 3 år 3 måneder, før stoppet den 9. oktober 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. oktober 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INVESTCO HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALTI ELEVATOR A/S
Via INVESTCO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
INVESTCO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2018 -
ALTI ELEVATOR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
INVESTCO HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2020 -
ALTI ELEVATOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
ALTI ELEVATOR A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
ALTI ELEVATOR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
JT LIFTING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020
Blå bog (fortsat)
Tommy har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2020 - 19.04.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
22.08.2018 - 23.12.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2018 - 11.06.2018
Direktør
01.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.06.2018 - 31.10.2020
Ejer
12.06.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2017 - 31.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
24.11.2017 - 04.09.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Tommy Rosenkrands Thuesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn INVESTCO HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 732' DKK. Gennem holdingselskabet INVESTCO HOLDING ApS har Tommy derfor også andele i ALTI ELEVATOR A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Tommy Rosenkrands Thuesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ELECOM ELEVATOR ApS kunne fremvise et overskud på 3.713' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor INVESTCO HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 26' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.159' DKK (SJEC DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.207' DKK (ELECOM ELEVATOR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 732' DKK (INVESTCO HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Kirsten Thuesen.