Hege Borgersen Faber
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Scandinavian Retail Solutions v/Hege Borgersen Almlid (Ejer) |
Største overskud: | 1.104' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2021) |
Største underskud: | -3.538' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.859' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2021) |
Største gæld: | 8.141' DKK THE ORGANIC COMPANY ApS (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos THE ORGANIC COMPANY ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEBOFA Holding ApS (4 år 8 måneder) |
Seed: 1122764893
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 ved Scandinavian Retail Solutions v/Hege Borgersen Almlid i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Hege Borgersen Faber der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Hege i 2 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. september 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEBOFA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
THE ORGANIC COMPANY ApS
Via HEBOFA Holding ApS
Direktørposter (1)
-
HEBOFA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
THE ORGANIC COMPANY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
THE ORGANIC COMPANY ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
THE ORGANIC COMPANY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020 -
HEBOFA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020
Blå bog (fortsat)
Hege har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.09.2019 - 20.12.2023
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via HEBOFA Holding ApS -
Stifter og Ejer
01.08.2009 - 30.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Hege Borgersen Faber er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HEBOFA Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -915' DKK. Gennem sit holdingselskab HEBOFA Holding ApS har Hege dermed også andele i THE ORGANIC COMPANY ApS (5-9.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Hege Borgersen Faber, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor THE ORGANIC COMPANY ApS landede et overskud på 1.104' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor THE ORGANIC COMPANY ApS landede et underskud på 3.538' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.538' DKK (THE ORGANIC COMPANY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -889' DKK (THE ORGANIC COMPANY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -915' DKK (HEBOFA Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hege' netværk er Joy Vasiljev.