Jens Birkebæk Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sense-Danmark (Ejer) |
Største overskud: | 2.123' DKK HB KØGE A/S (2016) |
Største underskud: | -7.233' DKK HB KØGE A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.392' DKK HB KØGE A/S (2013-14) |
Største gæld: | 14.553' DKK HB KØGE A/S (2021) |
Flest årsværk: | 72 årsværk hos HB KØGE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af JC NORDIC - SENSE-DANMARK ApS (14 år) |
Seed: 833093891
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2010 i Sense-Danmark (tidligere Jens Birkebæk Rasmussen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Birkebæk Rasmussen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jens i 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af kontorartikler af papir. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JBR HOLDING KØGE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JC NORDIC - SENSE-DANMARK ApS
Via JBR HOLDING KØGE ApS
Direktørposter (2)
-
JC NORDIC - SENSE-DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2010 -
JBR HOLDING KØGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
HB KØGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
HB KØGE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
TEAMJL ApS (Nu: TEAM JL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
JBR HOLDING KØGE ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2013
Registreringsdato: 19.12.2013
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.09.2013 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2017 - 30.11.2017
Reel ejer
01.12.2017 - 15.03.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.09.2010 - 18.12.2013
Direktør
13.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2016 - 30.11.2017
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
01.02.2010 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Birkebæk Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JBR HOLDING KØGE ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 294' DKK. Gennem sit holdingselskab JBR HOLDING KØGE ApS har Jens dermed også andele i JC NORDIC - SENSE-DANMARK ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Birkebæk Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JBR HOLDING KØGE ApS landede et overskud på 439' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor JBR HOLDING KØGE ApS landede et underskud på 444' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.365' DKK (HB KØGE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 294' DKK (JBR HOLDING KØGE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.208' DKK (HB KØGE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Per Rud.