Peter Smitsdorf Galsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 11. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GALSGAARD SMEDE OG VVS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.021' DKK VELLING PLANTAGE ApS (2018) |
Største underskud: | -138' DKK Velling Invest ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.886' DKK VELLING PLANTAGE ApS (2023) |
Største gæld: | 4.015' DKK VELLING PLANTAGE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GALSGAARD SMEDE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Peter Smitsdorf Galsgaard (14 år 8 måneder) |
Seed: 729911261
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2006 hos GALSGAARD SMEDE OG VVS ApS (tidligere GALSGAARD SMEDE ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Peter Smitsdorf Galsgaard i 6 år 5 måneder, inden stoppet den 16. oktober 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reparation af jern- og metalvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Peter Smitsdorf Galsgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GALSGAARD SMEDE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Velling Invest ApS
Via GALSGAARD SMEDE ApS
Direktørposter (1)
-
GALSGAARD SMEDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
VELLING PLANTAGE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Velling Invest ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
VELLING PLANTAGE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2018
Registreringsdato: 24.05.2018 -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
29.10.2021 - 29.10.2021
Ejer
29.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
13.09.2011 - 25.03.2013
Reel ejer
13.09.2011 - 09.12.2018
Ejer og Direktør
13.09.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.12.2018 - 29.12.2019
Reel ejer
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 61%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GALSGAARD SMEDE ApS fremviste et overskud på 452' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Velling Invest ApS fremviste et underskud på 138' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 452' DKK (GALSGAARD SMEDE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 138' DKK (Velling Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.886' DKK (VELLING PLANTAGE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 183' DKK (Velling Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jeppe Wolff Kristensen.