Birthe Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 1976 (47 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTJYDSK DENTAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.005' DKK VD 2005, HOLSTEBRO ApS (2020-21) |
Største underskud: | -493' DKK BEBIBOGI HOLDING A/S (Nu: SCANDENT HOLDING ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 6.952' DKK VD 2005, HOLSTEBRO ApS (2020-21) |
Største gæld: | 7.611' DKK BENT OVERGAARD, DENTAL, ApS (Nu: VESTJYDSK DENTAL A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FYNS DENTAL ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTJYDSK DENTAL A/S (33 år) |
Seed: 1471481115
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos VESTJYDSK DENTAL A/S (tidligere BENT OVERGAARD, DENTAL, ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Birthe Overgaard i 33 år, inden stoppet den 23. november 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 kunne fremvise et overskud på 3.167' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SCANDENT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
B.O. Leasing v/Birthe Overgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SCANDENT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2010
Tidslinje (15)
-
BEBIBOGI HOLDING A/S (Nu: SCANDENT HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2014
Registreringsdato: 21.10.2014 -
VESTJYDSK DENTAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2010
Registreringsdato: 29.11.2010 -
VD 2005, HOLSTEBRO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2010
Registreringsdato: 26.11.2010
Blå bog (fortsat)
Birthe har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
16.12.1995 - 21.10.2014
Ejer
16.12.1995 - Stadig aktiv
Direktør
23.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.11.1976 - 23.11.2009
Bestyrelsesmedlem
12.11.2010 - 29.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2004 - 26.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.1999 - 09.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Birthe Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SCANDENT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.421' DKK. Igennem sit holdingselskab SCANDENT HOLDING ApS har Birthe dermed også ejerandele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Birthe Overgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Birthe Overgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos BEBIBOGI HOLDING A/S (Nu: SCANDENT HOLDING ApS) der præsenterede et overskud på 126' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos BEBIBOGI HOLDING A/S (Nu: SCANDENT HOLDING ApS) der præsenterede et underskud på 493' DKK.
Birthe har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år fra 1976 til 2009 hos VESTJYDSK DENTAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.893' DKK (WESSELS DENTAL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.421' DKK (BEBIBOGI HOLDING A/S (Nu: SCANDENT HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.911' DKK (VD 2005, HOLSTEBRO ApS).