Alex Gabriel Buchardt Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1978 (45 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HØRKRAM FOODSERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 274.552' DKK HØRKRAM SCHULZ FOOD SERVICE A/S (Nu: HØRKRAM FOODSERVICE A/S) (2023) |
Største underskud: | -37.845' DKK HØKA HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.461.596' DKK HS FOOD SERVICE A/S (Nu: HØRKRAM HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 732.851' DKK HØKA EJENDOM ApS (Nu: HØKA EJENDOM A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 1.087 årsværk hos HØRKRAM SCHULZ FOOD SERVICE A/S (Nu: HØRKRAM FOODSERVICE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HØRKRAM FOODSERVICE A/S (32 år 4 måneder) |
Seed: 661607813
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i HØRKRAM FOODSERVICE A/S (tidligere HØRKRAM SORØ ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Alex Gabriel Buchardt Pedersen i 32 år 4 måneder, inden stoppet d. 17. maj 2011.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 274.552' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JULIESMINDEVEJ 11 ApS
Ejerandel: 100% -
HØKA HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SLANGERUPGAARD A/S
Via HØKA HOLDING A/S -
Inicio Invest A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via HØKA HOLDING A/S -
Pannies ApS UNDER KONKURS
Via Inicio Invest A/S -
BUCHARDT KONSULENTERNE ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HØKA HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
HØKA HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.1997 -
JULIESMINDEVEJ 11 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.1997 -
SLANGERUPGAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2011
Bestyrelsesposter (4)
-
MICHAEL B. HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2020 -
HØKA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2016 -
SLANGERUPGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2016 -
Kildegaarden ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2020
Tidslinje (35)
-
Healthy Horse A/S (Nu: Selskabet af 1.3.2022 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
Healthy Horse A/S (Nu: Selskabet af 1.3.2022 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
Kildegaarden ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2020
Registreringsdato: 26.08.2020
Blå bog (fortsat)
Alex har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
25.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Direktør
30.06.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Alex Gabriel Buchardt Pedersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• HØKA HOLDING A/S (52% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 191.181' DKK.
• HØKA HOLDING A/S (52% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 191.181' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Alex Gabriel Buchardt Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor HØKA HOLDING A/S fremviste et overskud på 18.477' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HØKA HOLDING A/S fremviste et underskud på 37.845' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 274.552' DKK (HØRKRAM SCHULZ FOOD SERVICE A/S (Nu: HØRKRAM FOODSERVICE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.201' DKK (SLANGERUPGAARD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.461.596' DKK (HS FOOD SERVICE A/S (Nu: HØRKRAM HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -217' DKK (BUCHARDT KONSULENTERNE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er Michael Buchardt Pedersen.