Nina Krog Ekman
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDINGSELSKABET NIKRO ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.973' DKK ApS KBUS 18 nr. 271 (Nu: TTT Invest ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -52' DKK HOLDINGSELSKABET NIKRO ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.013' DKK ApS KBUS 18 nr. 271 (Nu: TTT Invest ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 81.068' DKK ApS KBUS 18 nr. 271 (Nu: TTT Invest ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS KBUS 18 nr. 271 (Nu: TTT Invest ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nina K Ekman (14 år 7 måneder) |
Seed: 11300326
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2008 hos HOLDINGSELSKABET NIKRO ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Nina Krog Ekman der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør havde Nina i 9 år 10 måneder, inden stoppet den 26. april 2018.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2016 viste et underskud på 17' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nina K Ekman
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (10)
-
ApS KBUS 18 nr. 271 (Nu: TTT Invest ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
TTT Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022 -
TTT Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020
Blå bog (fortsat)
Nina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
11.12.2020 - 13.06.2022
Direktør
16.12.2020 - 13.06.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2008 - 26.04.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ApS KBUS 18 nr. 271 (Nu: TTT Invest ApS) landede et overskud på 1.973' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor HOLDINGSELSKABET NIKRO ApS landede et underskud på 52' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nina' netværk er Steen Cosmus Thaning.