Steffen Bagger Lejre
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2005 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ROGERSTONE, NEWPORT (Ejer) |
Største overskud: | 31.954' DKK K/S ROGERSTONE, NEWPORT (2023) |
Største underskud: | -1.380' DKK Focus Pension & Rådgivning ApS (Nu: Focus Pensionsrådgivning ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 2.461' DKK VORDINGBORG FORSIKRINGSAGENTUR ApS (2019) |
Største gæld: | 33.352' DKK K/S ROGERSTONE, NEWPORT (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos PENSIONSHUSET ApS (Nu: PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ROGERSTONE, NEWPORT (18 år 8 måneder) |
Seed: 1856720340
Det begyndte for alvor dengang i 2005 i ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ROGERSTONE, NEWPORT (tidligere ApS KOMPLEMENTARSELSKABET OCEAN VILLAGE, SOUTHAMPTON) som Ejer. Steffen Bagger Lejre købte en andel af virksomheden den 22. december 2005 og havde en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Steffen af: Henrik Wenzel Ørgreen, Søren Barner, Ole Døssing Christensen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer har Steffen nu besiddet i 18 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ROGERSTONE, NEWPORT
Ejerandel: 10-14.99% -
BORG FORSIKRING RÅDGIVNING ApS
Ejerandel: 100% -
Lejre Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S ROGERSTONE, NEWPORT
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ROGERSTONE, NEWPORT
Direktørposter (2)
-
BORG FORSIKRING RÅDGIVNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2016 -
Lejre Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
BORG FORSIKRING RÅDGIVNING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
BF & BP I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.11.2021
Registreringsdato: 03.11.2021 -
VORDINGBORG FORSIKRINGSAGENTUR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021
Blå bog (fortsat)
Steffen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
03.03.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
22.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
22.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
05.09.2016 - 12.01.2024
Bestyrelsesmedlem
01.03.2019 - 08.06.2021
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
25.02.2009 - 09.08.2016
Direktør
15.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.09.2016 - 31.12.2022
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor K/S ROGERSTONE, NEWPORT fremviste et overskud på 31.954' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Focus Pension & Rådgivning ApS (Nu: Focus Pensionsrådgivning ApS) fremviste et underskud på 1.380' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31.954' DKK (K/S ROGERSTONE, NEWPORT).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 157' DKK (Lejre Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 379' DKK (BORG FORSIKRING RÅDGIVNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -400' DKK (K/S ROGERSTONE, NEWPORT).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Janne Bagger Lejre.