Mohammad Usman Sharif
Erhvervsaktiv siden: | 29. jan. 2010 (14 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | U. S. Service (Ejer) |
Største overskud: | 22' DKK U.S. Service IVS (Nu: Skandic Byg ApS) (2018) |
Største underskud: | -120' DKK Nordic Groups ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 42' DKK U.S. Service IVS (Nu: Skandic Byg ApS) (2021) |
Største gæld: | 85' DKK U.S. Service IVS (Nu: Skandic Byg ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skandic Byg ApS (8 år 2 måneder) |
Seed: 1532613510
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2010 hos U. S. Service (tidligere U.S. Transport v/Mohammad Usman Sharif) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mohammad Usman Sharif der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mohammad i 5 år 2 måneder, inden stoppet den 23. april 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skandic Byg ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Nordic Groups Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (10)
-
U.S. Service IVS (Nu: Skandic Byg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Nordic Groups Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
Nordic Groups ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023
Blå bog (fortsat)
Mohammad har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2016 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2016 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.08.2021 - 12.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
19.08.2021 - 31.03.2024
Ejer
19.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.01.2010 - 23.04.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mohammad Usman Sharif er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nordic Groups Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på 39' DKK. Gennem sit holdingselskab Nordic Groups Holding ApS har Mohammad dermed også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Mohammad Usman Sharif, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor U.S. Service IVS (Nu: Skandic Byg ApS) landede et overskud på 22' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Nordic Groups ApS landede et underskud på 120' DKK.