Ole Dreyer
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEGNESTUEN GRØNNINGEN ÅRHUS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.999' DKK OLE DREYER HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -31.182' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN (2020) |
Største egenkapital: | 69.534' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN (2023) |
Største gæld: | 144.600' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN (2019) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Dreyer Arkitekter ApS (27 år 7 måneder) |
Seed: 1292387007
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1982 i TEGNESTUEN GRØNNINGEN ÅRHUS ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ole Dreyer i 17 år 7 måneder, inden stoppet d. 23. juni 2000.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLE DREYER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ole Dreyer ApS
Via OLE DREYER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
OLE DREYER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.1997 -
Ole Dreyer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
Racatho 2 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022 -
EOD ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - 28.06.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.11.1996 - 31.12.2021
Ejer
30.05.1997 - 31.12.2021
Ejerandel: 100%
Ole Dreyer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OLE DREYER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 20.689' DKK. Igennem sit holdingselskab OLE DREYER HOLDING ApS har Ole dermed også ejerandele i Ole Dreyer ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Ole Dreyer, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor OLE DREYER HOLDING ApS fremviste et overskud på 4.999' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor OLE DREYER HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.751' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.527' DKK (OLE DREYER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 393' DKK (Dreyer Arkitekter ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 69.534' DKK (DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORTEGÅRDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -308' DKK (Dreyer Arkitekter ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Karin Skov Short.