Claes Bohn-Willeberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | No Muda Byggerådgivning v/Claes Bohn-Willeberg (Ejer) |
Største overskud: | 40.820' DKK BOHN & RYHDING HOLDING ApS (Nu: BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS) (2020) |
Største underskud: | -4.750' DKK EJENDOM.COM APS (2021-22) |
Største egenkapital: | 74.019' DKK BOHN & RYHDING HOLDING ApS (Nu: BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 69.877' DKK BE-BB HOLDING APS (2020-21) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos BANG & BEENFELDT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af CBW Ejendomme & Rådgivning ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 1124407034
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2010 ved No Muda Byggerådgivning v/Claes Bohn-Willeberg som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Claes Bohn-Willeberg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Claes i 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
CBW Ejendomme & Rådgivning ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
CPH Bike Shop ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
ORGANIC-NATURE ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
Buena Vista Holding ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
NoerStick.ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
CPH-Recycle ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
Familieselskabet BWH ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
BE-BB HOLDING APS
Via Familieselskabet BWH ApS -
BANG & BEENFELDT A/S
Via BE-BB HOLDING APS -
Ejendom.com Holding ApS
Via Familieselskabet BWH ApSNyt selskab -
EJENDOM.COM APS
Via Ejendom.com Holding ApS -
SR 1F ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
Five2one SR1F ApS
Via SR 1F ApSNyt selskab -
K/S F2o SR1F
Via Five2one SR1F ApSNyt selskab -
SR 2F ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
Todaiji ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
AR 2022 Invest ApS
Via BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS -
Aim Robotics ApS
Via AR 2022 Invest ApS
Direktørposter (10)
-
BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2011 -
CBW Ejendomme & Rådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2010 -
ORGANIC-NATURE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022 -
NoerStick.ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019 -
FB-W Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2021 -
NB-W Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2021 -
Familieselskabet BWH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2021 -
SR 1F ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2022 -
SR 2F ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2022 -
Todaiji ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
ORGANIC-NATURE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2018 -
Ejendom.com Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (41)
-
K/S F2o SR1F
Fratrådt som direktørDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
Ejendom.com Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
K/S F2o SR1F
Tilknyttet som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Claes har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.07.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,47% -
Reel ejer
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,47% -
Direktør og Reel ejer
16.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claes Bohn-Willeberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 74.019' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Familieselskabet BWH ApS (70%) og AR 2022 Invest ApS (48,8%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Claes Bohn-Willeberg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BOHN & RYHDING HOLDING ApS (Nu: BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS) fremviste et overskud på 40.820' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Familieselskabet BWH ApS fremviste et underskud på 1.554' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.484' DKK (BOHN & RYHDING HOLDING ApS (Nu: BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 500' DKK (Familieselskabet BWH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 74.019' DKK (BOHN & RYHDING HOLDING ApS (Nu: BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.264' DKK (Familieselskabet BWH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claes' netværk er Anders Bang Olsen.