Leif Garne
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR (Ejer) |
Største overskud: | 5.697' DKK E. Krag Råstoffer A/S (2020) |
Største underskud: | -2.145' DKK K/S UXBRIDGE (2015) |
Største egenkapital: | 9.401' DKK E. Krag Råstoffer A/S (2023) |
Største gæld: | 63.264' DKK K/S UXBRIDGE (2015) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SØNDERSØ ENERGI A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR (21 år 7 måneder) |
Seed: 1260564652
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 hos ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR i hvervet som Ejer. Leif Garne købte sig ind i virksomheden den 27. januar 2003 og havde en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Leif af: Kim Møller Laursen. Titlen som Ejer har Leif nu besiddet i 21 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 5-9.99% -
LG64 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S UXBRIDGE
Via ApS UXBRIDGE KOMPLEMENTAR -
Jordvarme Danmark ApS
Via LG64 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LG64 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S UXBRIDGE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2014 -
Taas ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2017
Tidslinje (18)
-
LG64 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
LG64 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
SØNDERSØ ENERGI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023
Blå bog (fortsat)
Leif har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
27.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
27.01.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2019 - 27.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif Garne er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LG64 Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab LG64 Holding ApS har Leif dermed også andele i Jordvarme Danmark ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Leif Garne, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor GARNE HOLDING ApS (Nu: LG 1964 ApS) landede et overskud på 331' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S UXBRIDGE landede et underskud på 2.145' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.657' DKK (E. Krag Råstoffer A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.401' DKK (E. Krag Råstoffer A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.209' DKK (K/S UXBRIDGE).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Sten Hatting Søgaard.