Uffe Schmidt Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1991 (33 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LINJESPRAY DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.765' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.249' DKK SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 10.676' DKK CHSN HOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 2.756' DKK SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS (23 år 7 måneder) |
Seed: 547834155
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1991 ved LINJESPRAY DANMARK ApS (tidligere LINJESPRAY ApS) i rollen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred Uffe Schmidt Nielsen i 20 år, før stoppet den 7. januar 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017-18 som viste et overskud på 61' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Smini3 v/Uffe Schmidt Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 20-24.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
Ejendommen Engelstoft 2 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
CHSN HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021
Blå bog (fortsat)
Uffe har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 09.08.2023
Reel ejer
20.02.2018 - 09.08.2023
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.01.1991 - 07.01.2011
Reel ejer
01.01.2000 - 19.02.2018
Ejer
01.01.2000 - 20.02.2018
Reel ejer
20.02.2018 - 21.09.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - 31.12.2021
Ejerandel: 33,3% -
Ejer
22.01.2020 - 20.12.2021
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS kunne fremvise et overskud på 2.765' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS kunne fremvise et underskud på 1.249' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Jesper Hedegaard.