Kristine Marie Konopka
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2008 - 31. maj 2010 |
Karrieren startede hos: | LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S (16 år 9 måneder) |
Seed: 356591871
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2008 ved LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S med titlen som Ejer. Kristine Marie Konopka købte en part af virksomheden d. 1. januar 2008 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Kristine af: Karen Margrethe Maribo Kofod, Edel Hegaard Hjorth, Søren Karkov og 73 andre personer. Rollen som Ejer har Kristine nu bestreddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Robin Färdig FILM I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2010
Registreringsdato: 31.05.2010 -
Robin Färdig FILM I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
LØKKEMARKENS MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008
Blå bog (fortsat)
Kristine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.05.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Frank Vilhelmsen.