Lars Johannes Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LJN INC. HOLDING ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Johannes Kyeds og Foreningen af Mejeriledere og- Funktionærers Jubilæumsfond (5 år 8 måneder) |
Seed: 649611594
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2005 i LJN INC. HOLDING ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Lars Johannes Nielsen i 9 måneder, før fratrædelsen d. 7. marts 2006.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. marts 2006.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
LJN Bygningsrenovering v/Lars Johannes Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.08.2014
Registreringsdato: 04.08.2014 -
LJN Bygningsrenovering v/Lars Johannes Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.03.2010
Registreringsdato: 08.03.2010 -
LJN INC. HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2006
Registreringsdato: 07.03.2006
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
08.03.2010 - 04.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.05.2005 - 07.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Søren Steen Jensen.