Michael Lykke Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDISK INNOVATION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 15.028' DKK NORDISK INNOVATION ApS (2021) |
Største underskud: | -838' DKK Sewatech ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 24.133' DKK NORDISK INNOVATION ApS (2021) |
Største gæld: | 6.948' DKK NORDISK INNOVATION ApS (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NORDISK INNOVATION ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLTECH (8 år) |
Seed: 1058320390
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2009 ved NORDISK INNOVATION ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Michael Lykke Sørensen i 1 år, før fratrædelsen den 1. juni 2010.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 7.206' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MLTECH
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LS Investment Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sewatech ApS
Via LS Investment Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LS Investment Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Sewatech ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Sewatech ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020 -
LS Investment Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020 -
LS Investment Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
30.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
22.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
05.06.2017 - 30.10.2020
Direktør
05.06.2017 - 20.05.2019
Reel ejer
01.05.2019 - 20.05.2019
Reel ejer
21.05.2019 - 03.03.2020
Direktør
21.05.2019 - 04.03.2020
Bestyrelsesmedlem
21.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.03.2020 - 30.10.2020
Ejerandel: 25% -
Direktør
01.04.2014 - 15.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.05.2010 - 13.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Lykke Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LS Investment Holding ApS (ejer lige nu 51%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 47' DKK. Igennem sit holdingselskab LS Investment Holding ApS har Michael dermed også ejerandele i Sewatech ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Lykke Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor MLTECH ApS fremviste et overskud på 211' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Sewatech ApS fremviste et underskud på 838' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Vivi Salling.