Rasmus Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAGESHOLM MULTISITE K/S (Direktør) |
Største overskud: | 24.062' DKK BONUSGRISEN A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -20.499' DKK HAGESHOLM MULTISITE K/S (2022) |
Største egenkapital: | 152.943' DKK ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 71.834' DKK HAGESHOLM MULTISITE K/S (2015) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Poulsen I/S (11 år 5 måneder) |
Seed: 1199219691
Det startede for alvor en dag i 2002 i HAGESHOLM MULTISITE K/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Rasmus Poulsen i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 29. marts 2004.
I dag arbejder virksomheden med avl af smågrise. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 6.804' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rasmus Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Poulsen GG Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Asnæs Høje ApS
Via Poulsen GG Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Asnæs Høje ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2023 -
Poulsen GG Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2015 -
BONUS BALTIC INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018
Ejendomme (21)
Tidslinje (20)
-
BONUSGRISEN A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2024
Registreringsdato: 24.02.2024 -
Asnæs Høje ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023 -
Asnæs Høje ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
04.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2015 - 29.02.2020
Bestyrelsesmedlem
25.02.2023 - 24.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.05.2021 - 28.02.2023
Reel ejer
03.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør
14.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Rasmus Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Poulsen GG Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 148' DKK. Igennem holdingselskabet Poulsen GG Holding ApS har Rasmus derfor også ejerandele i Asnæs Høje ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Rasmus Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Asnæs Høje ApS kunne offentliggøre et overskud på 699' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Asnæs Høje ApS kunne offentliggøre et underskud på 341' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.393' DKK (ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.804' DKK (HAGESHOLM MULTISITE K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 152.943' DKK (ASNÆS OG OMEGNS BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.716' DKK (HAGESHOLM MULTISITE K/S).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Mogens Palle Jensen.