Peter Glendorf
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | P. Glendorf (Ejer) |
Største overskud: | 350' DKK PMG Tag & Facade IVS (Nu: PMG Tag & Facade ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -309' DKK P. Glendorf Holding ApS (2015) |
Største egenkapital: | 481' DKK P. Glendorf Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 28.564' DKK PMG STILLADSER A/S (Nu: STILLADSUDLEJNINGSSELSKABET AF 8. JUNI 2016 A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos PMG STILLADSER A/S (Nu: STILLADSUDLEJNINGSSELSKABET AF 8. JUNI 2016 A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af P. Glendorf Holding ApS (8 år 11 måneder) |
Seed: 956767099
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2010 hos P. Glendorf med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Glendorf der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 3 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. Glendorf Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PMG Tag & Facade ApS
Via P. Glendorf Holding ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
P. Glendorf Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.10.2017
Registreringsdato: 24.10.2017 -
PMG STILLADSER A/S (Nu: STILLADSUDLEJNINGSSELSKABET AF 8. JUNI 2016 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2016
Registreringsdato: 14.06.2016 -
PMG STILLADSER A/S (Nu: STILLADSUDLEJNINGSSELSKABET AF 8. JUNI 2016 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2016
Registreringsdato: 06.05.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.10.2015 - 24.10.2017
Ejer
27.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 20.08.2014
Bestyrelsesmedlem
11.09.2015 - 05.10.2015
Bestyrelsesmedlem
06.10.2015 - 04.12.2015
Direktør
04.12.2015 - 06.05.2016
Bestyrelsesmedlem
06.01.2016 - 14.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.08.2015 - 13.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2010 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Glendorf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P. Glendorf Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2021 kunne fremvise en egenkapital på 481' DKK. Igennem holdingselskabet P. Glendorf Holding ApS har Peter derfor også ejerandele i PMG Tag & Facade ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Peter Glendorf, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor P. Glendorf Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 263' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor P. Glendorf Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 309' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Finn Lynge Jepsen.