Flemming Konradsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Linnea Consult v/Flemming Konradsen (Ejer) |
Største overskud: | 6.355.000' DKK POUL DUE JENSENS FOND (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 25.384.000' DKK POUL DUE JENSENS FOND (2023) |
Største gæld: | 206.000' DKK POUL DUE JENSENS FOND (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos POUL DUE JENSENS FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af POUL DUE JENSENS FOND (2 år 4 måneder) |
Seed: 386798086
Det hele startede i 2010 i Linnea Consult v/Flemming Konradsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Flemming Konradsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Flemming i 2 måneder, før fratrædelsen d. 29. juni 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. juni 2010.
Bestyrelsesposter (2)
-
POUL DUE JENSENS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2023 -
PDJF A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
PDJF A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
POUL DUE JENSENS FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
POUL DUE JENSENS FOND (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2023
Registreringsdato: 14.03.2023
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2019 - 03.11.2020
Bestyrelsesmedlem
04.11.2020 - 14.03.2023
Bestyrelsesmedlem
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2010 - 29.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Flemming Konradsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i POUL DUE JENSENS FOND der præsenterede et overskud på 6.355.000' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2020 til 2023 hos POUL DUE JENSENS FOND.
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Kim Nøhr Skibsted.