Sisse Droob Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDINGSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 1987. ESBJERG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175.303' DKK AMAGERTORV 18 - 20 ApS (Nu: Keld Droob A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -12.183' DKK DROOB ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 660.275' DKK DROOB ApS (2022-23) |
Største gæld: | 279.694' DKK DROOB ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos ONECOLLECTION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SI.D. ApS (29 år 9 måneder) |
Seed: 1181708640
Det hele startede for alvor en dag i 1993 i HOLDINGSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 1987. ESBJERG ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Sisse Droob Knudsen i 25 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 7. november 2018.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et overskud på 66.365' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
S. Droob Holding ApS
Ejerandel: 0% -
S. Droob Holding 1 ApS
Ejerandel: 0% -
S. Droob Holding 2 ApS
Ejerandel: 100% -
SI.D. ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (26)
-
DROOB ApS
Via S. Droob Holding ApS -
KTD EJENDOMSSELSKAB 2 ApS
Via DROOB ApS -
ONECOLLECTION A/S
Via DROOB ApS -
ASD EJENDOMME ESBJERG ApS
Via DROOB ApS -
H2O SPORTSWEAR HOLDING ApS
Via DROOB ApS -
H2O SPORTSWEAR A/S
Via H2O SPORTSWEAR HOLDING ApS -
H2OFagerholt a/s
Via H2O SPORTSWEAR HOLDING ApS -
Terotech Holding A/S
Via DROOB ApS -
Terotech A/S
Via Terotech Holding A/S -
A2X A/S
Via Terotech Holding A/S -
Greenfuels Esbjerg ApS
Via A2X A/S -
Karreen P-kælderen ApS
Via DROOB ApS -
ASD Bolig ApS
Via DROOB ApS -
ISH ApS
Via DROOB ApS -
ACCUNIA A/S
Via DROOB ApS -
ACCUNIA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Via ACCUNIA A/S -
ACM Forvaltning A/S
Via ACCUNIA A/S -
INGVARD CHRISTENSEN A/S
Via S. Droob Holding ApS -
IC Ejendomme ApS
Via INGVARD CHRISTENSEN A/S -
Keld Droob A/S
Via SI.D. ApS -
Ktd Ejendomsselskab ApS
Via Keld Droob A/S -
JAS.D. Holding ApS
Via SI.D. ApS -
BREINHOLTGÅRD I/S
Via JAS.D. Holding ApSIkke offentliggjort -
BREINHOLTGÅRD GOLF K/S
Via JAS.D. Holding ApS -
JAS.D. Ejendomme ApS
Via JAS.D. Holding ApS -
JKGV 5 ApS
Via JAS.D. Holding ApS
Direktørposter (10)
-
S. Droob Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2019 -
ASD EJENDOMME ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2014 -
S. Droob Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2021 -
JAS.D. Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2018 -
S. Droob Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2019 -
Karreen P-kælderen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2017 -
IC Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2019 -
JAS.D. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2018 -
DROOB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2017 -
ASD Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
Keld Droob A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2019 -
H2O SPORTSWEAR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2012 -
ONECOLLECTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022 -
H2OFagerholt a/s
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2023
Ejendomme (8)
Tidslinje (101)
-
AQUA2 HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
SCHOU ANDERSEN MØBELFABRIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
H2OFagerholt a/s
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023
Blå bog (fortsat)
Sisse har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via DROOB ApS -
Ejer og Direktør
18.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
31.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Reel ejer
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2012 - Stadig aktiv
Ejer
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via H2O SPORTSWEAR HOLDING ApS
Sisse Droob Knudsen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• S. Droob Holding ApS (0% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 89.158' DKK.
• S. Droob Holding 2 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 89.158' DKK.
• S. Droob Holding 1 ApS (1% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 89.158' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet JAS.D. Holding ApS (0,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Sisse Droob Knudsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Ktd Ejendomsselskab ApS kunne offentliggøre et overskud på 70.016' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor DROOB ApS kunne offentliggøre et underskud på 9.282' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.375' DKK (ONECOLLECTION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.552' DKK (H2OFagerholt a/s).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.619' DKK (ONECOLLECTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.029' DKK (H2OFagerholt a/s).
En af de forbindelser som går igen i Sisse' netværk er Ida Droob Knudsen.