Simon Kaas
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DS - DISPLAY A/S (Direktør) |
Største overskud: | 15.026' DKK KABA INVEST ApS (2016-17) |
Største underskud: | -1.709' DKK SIMON KAAS HOLDING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 9.421' DKK SIMON KAAS HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 36.335' DKK K/S CASTLE STREET (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EAGLE EYE DENMARK A/S (Nu: VEP A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kaas Consulting ApS (20 år 5 måneder) |
Seed: 2109808830
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2002 hos DS - DISPLAY A/S (tidligere DS - DISPLAY & DATA A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Simon Kaas i 14 år 4 måneder, inden stoppet den 31. marts 2017.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 2.100' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kaas Consulting ApS
Ejerandel: 100% -
SIMON KAAS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Porschevej 12 ApS
Via SIMON KAAS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Kaas Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2004 -
SIMON KAAS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2012 -
Porschevej 12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Finance Facility IV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2022
Ejendomme (5)
Tidslinje (24)
-
EAGLE EYE DENMARK A/S (Nu: VEP A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
EAGLE EYE DENMARK A/S (Nu: VEP A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
Finance Facility IV ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2022
Registreringsdato: 09.06.2022
Blå bog (fortsat)
Simon har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.07.2021 - 21.03.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.12.2021 - 30.04.2024
Reel ejer
22.03.2023 - 28.04.2024
Ejerandel: 30%
Simon Kaas er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SIMON KAAS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 9.421' DKK. Gennem sit holdingselskab SIMON KAAS HOLDING ApS har Simon dermed også andele i Porschevej 12 ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Simon Kaas, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KABA INVEST ApS landede et overskud på 15.026' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor SIMON KAAS HOLDING ApS landede et underskud på 1.709' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.265' DKK (SIMON KAAS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.029' DKK (EAGLE EYE DENMARK A/S (Nu: VEP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 9.421' DKK (SIMON KAAS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -2.055' DKK (P&S EJENDOMME ApS (Nu: Kaas Consulting ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Henrik André Borup.