Thomas Birkebæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | T Furniture (Ejer) |
Største overskud: | 1.206' DKK T FURNITURE ApS (2021-22) |
Største underskud: | -47' DKK T FURNITURE ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.840' DKK T Furniture Holding ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.591' DKK T FURNITURE ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos T FURNITURE ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af T FURNITURE ApS (11 år) |
Seed: 16432553
Det startede i 2010 hos T Furniture (tidligere TB Trading v/Thomas Birkebæk) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thomas Birkebæk der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 1. januar 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T Furniture Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
T FURNITURE ApS
Via T Furniture Holding ApS
Direktørposter (1)
-
T Furniture Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
T FURNITURE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
T Furniture Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
T Furniture Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.09.2013 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2014 - 10.10.2022
Reel ejer
30.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2010 - 01.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Birkebæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T Furniture Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.840' DKK. Gennem holdingselskabet T Furniture Holding ApS har Thomas derfor også andele i T FURNITURE ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Birkebæk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor T FURNITURE ApS kunne fremvise et overskud på 1.206' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor T FURNITURE ApS kunne fremvise et underskud på 47' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 607' DKK (T Furniture Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.840' DKK (T Furniture Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 971' DKK (T FURNITURE ApS).