Kenn Godske
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Muskelbalance.dk v/Kenn Godske (Ejer) |
Største overskud: | 271' DKK FysioDanmark Helsingør ApS (2020-21) |
Største underskud: | -900' DKK FysioDanmark Helsingør ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 248' DKK FysioDanmark Helsingør ApS (2020-21) |
Største gæld: | 17.333' DKK FysioDanmark Helsingør ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos FysioDanmark Helsingør ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Muskelbalance.dk v/Kenn Godske (5 år 2 måneder) |
Seed: 577892150
Karrieren i erhvervslivet startede i 2010 hos Muskelbalance.dk v/Kenn Godske i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kenn Godske der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Kenn i 5 år 2 måneder, før stoppet d. 11. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fysio- og ergoterapeuter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Muskelbalance Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FysioDanmark Helsingør ApS
Via Muskelbalance Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Muskelbalance Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2021
Tidslinje (6)
-
FysioDanmark Helsingør ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
Muskelbalance Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021 -
Muskelbalance Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2021
Registreringsdato: 24.06.2021
Blå bog (fortsat)
Kenn har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2020 - 01.07.2021
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,9% -
Stifter og Ejer
01.04.2010 - 11.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kenn Godske er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Muskelbalance Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 55' DKK. Gennem holdingselskabet Muskelbalance Holding ApS har Kenn derfor også andele i FysioDanmark Helsingør ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Kenn Godske, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor FysioDanmark Helsingør ApS kunne fremvise et overskud på 271' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Muskelbalance Holding ApS kunne fremvise et underskud på 29' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kenn' netværk er Jens Bay Lyngsø.