Tiffany Jessica Ng
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Silver.Spoon (Ejer) |
Største overskud: | 3.452' DKK RSVP Pop-Up ApS (2022) |
Største underskud: | -1.263' DKK RSVP Pop-Up ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.312' DKK RSVP Pop-Up ApS (2022) |
Største gæld: | 6.168' DKK RSVP Pop-Up ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos RSVP Pop-Up ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af RSVP.DK ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 888439380
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2010 ved Silver.Spoon (tidligere Silver.Spoon v/Tiffany Jessica Ng) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tiffany Jessica Ng der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tiffany i 6 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TJN Holdings ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
RSVP.DK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via TJN Holdings ApS -
RSVP Pop-Up ApS UNDER KONKURS
Via TJN Holdings ApS -
Etiquette Drinks Co. ApS
Via TJN Holdings ApS
Direktørposter (2)
-
TJN Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2016 -
Etiquette Drinks Co. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020
Tidslinje (24)
-
RSVP Pop-Up ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
RSVP.DK IVS (Nu: RSVP.DK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
RSVP Pop-Up ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Tiffany har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.06.2016 - 01.07.2024
Ejer
06.06.2016 - 14.12.2022
Bestyrelsesmedlem
06.06.2016 - 01.09.2023
Ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør
01.10.2015 - 01.07.2024
Ejer
20.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via TJN Holdings ApS -
Reel ejer
01.12.2020 - 02.11.2023
Direktør
01.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34% -
Direktør og Reel ejer
02.06.2016 - 27.04.2022
Ejerandel: 100%
Tiffany Jessica Ng er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TJN Holdings ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -13' DKK. Igennem holdingselskabet TJN Holdings ApS har Tiffany derfor også ejerandele i RSVP.DK ApS (33.34-49.99%), RSVP Pop-Up ApS (33.34-49.99%) og Etiquette Drinks Co. ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Tiffany Jessica Ng, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RSVP Pop-Up ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.452' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor RSVP Pop-Up ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.263' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 114' DKK (Etiquette Drinks Co. ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (TJN Holdings IvS (Nu: TJN Holdings ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (Etiquette Drinks Co. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13' DKK (TJN Holdings IvS (Nu: TJN Holdings ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Tiffany' netværk er Martin Leding Lund.