Christian Hvashøj Schaarup
Erhvervsaktiv siden: | 13. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HVASHØJ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.298' DKK NEXTT MANAGEMENT A/S (2023) |
Største underskud: | -16.979' DKK CLEARVIEW TRADE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.101' DKK CLEARVIEW TRADE ApS (2020) |
Største gæld: | 23.786' DKK CLEARVIEW TRADE ApS (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos CLEARVIEW TRADE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NEXTT MANAGEMENT A/S (13 år 8 måneder) |
Seed: 1445265879
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2006 i HVASHØJ ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Christian Hvashøj Schaarup i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 2. juni 2010.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ChrisChris ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
ChrisHvas ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NEXTT MANAGEMENT A/S
Via ChrisHvas ApS
Direktørposter (3)
-
NEXTT MANAGEMENT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2023 -
ChrisChris ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018 -
ChrisHvas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
NEXTT MANAGEMENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2010 -
ChrisHvas ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
Hvascha ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
NEXTT MANAGEMENT A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
CLEARVIEW TRADE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2006 - 14.12.2006
Bestyrelsesmedlem
31.12.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2019 - 31.05.2023
Direktør
25.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2023 - 20.03.2024
Reel ejer
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
03.05.2018 - 28.11.2023
Direktør
14.12.2018 - 28.11.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2014 - 31.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
04.05.2010 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Hvashøj Schaarup er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• ChrisChris ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.310' DKK.
• ChrisHvas ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.310' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Christian Hvashøj Schaarup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor NEXTT MANAGEMENT A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.298' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ChrisChris ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.883' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.298' DKK (NEXTT MANAGEMENT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.850' DKK (CLEARVIEW TRADE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.906' DKK (NEXTT MANAGEMENT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.666' DKK (CLEARVIEW TRADE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Torben Hvashøj Pedersen.