Anette Halmind
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | altandetlige.dk (Ejer) |
Største overskud: | 991' DKK WELIUS ApS (2016) |
Største underskud: | -407' DKK UNIUNI ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.362' DKK WELIUS ApS (2016) |
Største gæld: | 989' DKK UNIUNI ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos UNIUNI ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNIUNI ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 256939209
Karrieren I Danmark startede i 2010 ved altandetlige.dk i rollen som Ejer. Anette Halmind købte en del af virksomheden d. 1. april 2010 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Anette af: Peter Juel Jensen. Rollen som Ejer bestred Anette i 4 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2014.
Virksomheden opererede indenfor webportaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WELIUS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UNIUNI ApS
Via WELIUS ApS
Direktørposter (2)
-
WELIUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2013 -
UNIUNI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2013
Tidslinje (7)
-
altandetlige.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
WELIUS ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2013
Registreringsdato: 09.09.2013 -
WELIUS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2013
Registreringsdato: 09.09.2013
Blå bog (fortsat)
Anette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
06.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.2010 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2011 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anette Halmind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WELIUS ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -64' DKK. Gennem holdingselskabet WELIUS ApS har Anette derfor også andele i UNIUNI ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Anette Halmind, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor WELIUS ApS kunne fremvise et overskud på 991' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor UNIUNI ApS kunne fremvise et underskud på 407' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 356' DKK (UNIUNI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -64' DKK (WELIUS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -232' DKK (UNIUNI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Peter Juel Jensen.