Joachim Bardrum Munch
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2019 (5 år) |
Karrieren startede hos: | Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Ejer) |
Største overskud: | 6.658' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2017) |
Største underskud: | -8.848' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2019-20) |
Største egenkapital: | 29.316' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2018-19) |
Største gæld: | 29.067' DKK Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2020-21) |
Flest årsværk: | 59 årsværk hos Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (4 år 9 måneder) |
Seed: 1412017568
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2019 hos Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (tidligere Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) med titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Joachim Bardrum Munch købte en part af virksomheden d. 1. september 2019 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Joachim af: John Linnemann, Medarbejderinvesteringsklubben v/ Revisionsinstituttet, Kristian Stenholm Koch og 3 andre personer. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Joachim nu bestreddet i 1 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.736' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ejerandel: 20-24.99% -
JBM Revision v/Joachim Bardrum Munch
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Komplementar for Revisionsselskabet af den 29.12.2023 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Via Komplementar for Revisionsselskabet af den 29.12.2023 ApS
Direktørposter (3)
-
Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2020 -
Komplementar for Revisionsselskabet af den 29.12.2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2023 -
Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2019 -
Komplementar for Revisionsselskabet af den 29.12.2023 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2023 -
Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Pro-Accounting ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
REGNSKABSSKOLEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Joachim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
29.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.2023 - 08.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2023 - 08.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) kunne offentliggøre et overskud på 1.736' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (Nu: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) kunne offentliggøre et underskud på 8.848' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Joachim' netværk er Martin Jon Albæk Pedersen.