Anton Knoblauch Hoelstad
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Online-Lagersalg I/S v/Anton Hoelstad (Ejer) |
Største overskud: | 10.963' DKK Anton Hoelstad Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -1.795' DKK BIGUM&CO LEARNING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 17.445' DKK Anton Hoelstad Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.370' DKK BIGUM&CO LEARNING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos 1260 ApS (Nu: 1260 A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hoelstad Media (9 år) |
Seed: 2036237330
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2010 i Online-Lagersalg I/S v/Anton Hoelstad (tidligere Online-Lagersalg I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Thomas Grøning Hansen at Anton Knoblauch Hoelstad stiftede Online-Lagersalg I/S v/Anton Hoelstad den dag i maj 2010. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Anton i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 6. oktober 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anton Hoelstad Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Pixelmesh ApS
Via Anton Hoelstad Holding ApS -
Zoliro ApS
Via Anton Hoelstad Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Anton Hoelstad Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2017 -
Pixelmesh ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2019 -
Zoliro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Detectly ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Detectly ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Ideal Ventures ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024
Blå bog (fortsat)
Anton har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
09.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
16.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2023 - 16.09.2024
Direktør
12.10.2023 - 16.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.04.2023 - 16.09.2024
Reel ejer
16.10.2023 - 02.08.2024
Ejerandel: 20%
Anton Knoblauch Hoelstad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anton Hoelstad Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.445' DKK. Igennem holdingselskabet Anton Hoelstad Holding ApS har Anton derfor også ejerandele i Pixelmesh ApS (100%) & Zoliro ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Anton Knoblauch Hoelstad, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Anton Hoelstad Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 10.963' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor 1260 ApS (Nu: 1260 A/S) kunne offentliggøre et underskud på 166' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.963' DKK (Anton Hoelstad Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.015' DKK (BIGUM&CO LEARNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.445' DKK (Anton Hoelstad Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Ideal Ventures ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anton' netværk er Dennis Stammerjohan Grant.