Kristian Hartlev
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROSKILDE HAVNESELSKAB AMBA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 121' DKK ROSKILDE HAVNESELSKAB AMBA (2021) |
Største underskud: | -390' DKK ROSKILDE HAVNESELSKAB AMBA (2019) |
Største egenkapital: | 15.705' DKK ROSKILDE HAVNESELSKAB AMBA (2021) |
Største gæld: | 3.540' DKK ROSKILDE HAVNESELSKAB AMBA (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ROSKILDE HAVNESELSKAB AMBA (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S (14 år 8 måneder) |
Seed: 477848220
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2009 ved ROSKILDE HAVNESELSKAB AMBA med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kristian Hartlev i 1 år 11 måneder, før stoppet den 15. marts 2011.
I dag arbejder virksomheden med lystbådehavne. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 56' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nordic Investment Opportunities CIV IV VSO K/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NIO CIV IV VSO ApS
Via Nordic Investment Opportunities CIV IV VSO K/S -
Nordic Investment Opportunities CIV IV K/S
Via NIO CIV IV VSO ApS -
Nordic Investment Opportunities CIV IV Blocker AIV K/S
Via NIO CIV IV VSO ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Ariel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2023
Tidslinje (7)
-
Ariel A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
Nordic Investment Opportunities CIV IV VSO K/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022 -
Nordic Investment Opportunities CIV III VSO K/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.12.2021
Registreringsdato: 16.12.2021
Blå bog (fortsat)
Kristian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
15.04.2021 - 16.12.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2009 - 15.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Christian Jung Meinicke.