Jens Graakjær
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 2006 (17 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JG-CONSULT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.629' DKK PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S (2023) |
Største underskud: | -3.213' DKK PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S (2019) |
Største egenkapital: | 7.353' DKK Pro-Pipe Energy ApS (2023) |
Største gæld: | 11.264' DKK PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S (2023) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JG-Consult v/Jens Graakjær (14 år 3 måneder) |
Seed: 413353863
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 hos JG-CONSULT ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Jens Graakjær i 4 år 1 måned, inden stoppet den 18. november 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. november 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JG-Consult v/Jens Graakjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JG-Holding 71 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Pro-Pipe Energy ApS
Via JG-Holding 71 ApS -
PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S
Via Pro-Pipe Energy ApS -
PRO-PIPE EJENDOMME ApS
Via Pro-Pipe Energy ApS -
Pro-Pipe Support ApS
Via Pro-Pipe Energy ApS
Direktørposter (2)
-
JG-Holding 71 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2019 -
PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
JG-Holding 71 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
JG-Holding 71 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
21.12.2022 - 10.06.2024
Ejerandel: 19% -
Reel ejer
01.01.2020 - 10.06.2024
Ejerandel: 19% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - 10.06.2024
Ejerandel: 19%
Jens Graakjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JG-Holding 71 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 181' DKK. Igennem sit holdingselskab JG-Holding 71 ApS har Jens dermed også ejerandele i Pro-Pipe Energy ApS (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Graakjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S fremviste et overskud på 6.629' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S fremviste et underskud på 3.213' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.629' DKK (PRO-PIPE VVS & FJERNVARME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.353' DKK (Pro-Pipe Energy ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 181' DKK (JG-Holding 71 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jon Vørts.