Rikke Bache
Erhvervsaktiv: | 1. jun. 2010 - 31. maj 2013 |
Karrieren startede hos: | Rikke Westergaard Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rikke Westergaard Jensen (2 år 11 måneder) |
Seed: 1381126498
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Rikke Bache. Den første gang Rikke var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2010 hos Rikke Westergaard Jensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rikke Bache der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rikke i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 31. maj 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udgivervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2013.
Tidslinje (14)
-
Erhvervslivets Kompetencecenter for Told
Fratrådt som repræsentantDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Nordisk Speditør Forbund
Fratrådt som repræsentantDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Københavns Speditørforening
Fratrådt som repræsentantDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024
Blå bog (fortsat)
Rikke har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Karrieren har i alt varet 4 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.05.2023 - 17.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
24.04.2023 - 17.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
24.04.2023 - 17.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
24.04.2023 - 17.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
24.04.2023 - 17.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab