Morten Rahn
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.621' DKK EKKENBERG NETVÆRK ApS (2020) |
Største underskud: | -780' DKK PENSIONSHUSET ApS (Nu: PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.975' DKK Ekkenberg Netværk 2022 ApS (2023) |
Største gæld: | 5.565' DKK EKKENBERG NETVÆRK ApS (2020) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos Ekkenberg Netværk 2022 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 1502369555
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 i PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (tidligere PENSIONSHUSET ApS) som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Morten Rahn i 7 år 9 måneder, inden stoppet d. 12. januar 2018.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 49' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ekkenberg Netværk 2022 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
EKKENBERG NETVÆRK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
Ekkenberg Netværk 2022 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
EKKENBERG NETVÆRK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2020
Registreringsdato: 23.11.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
09.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2020 - 28.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
17.12.2015 - 10.11.2016
Ejer
11.11.2016 - 04.02.2020
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
19.03.2010 - 04.02.2020
Ejer
01.01.2013 - 17.12.2015
Bestyrelsesmedlem
12.01.2018 - 04.02.2020
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor PENSIONSHUSET ApS (Nu: PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS) fremviste et overskud på 2.800' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Pensionshuset Holding ApS fremviste et underskud på 271' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.502' DKK (Ekkenberg Netværk 2022 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.975' DKK (Ekkenberg Netværk 2022 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 379' DKK (BORG FORSIKRING ApS (Nu: BORG FORSIKRING RÅDGIVNING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Bjarne Ekkenberg Hansen.