Ann Louise Orbesen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET AF 27. JANUAR 2015 ApS (Stifter) |
Største overskud: | 434.169' DKK ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND (2023) |
Største underskud: | -329' DKK Kierkegaard by Nature ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 3.342.118' DKK ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND (2023) |
Største gæld: | 7.510' DKK ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kierkegaard by Nature ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 595344051
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2015 ved KOMPLEMENTARSELSKABET AF 27. JANUAR 2015 ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Ann Louise Orbesen i 5 år 6 måneder, før stoppet den 24. august 2020.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 2' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Leading Humans
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
Kierkegaard by Nature ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2018 -
KILDEHØJ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2020 -
ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 27. JANUAR 2015 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020 -
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 27. JANUAR 2015 ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020 -
ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.08.2020
Registreringsdato: 11.08.2020
Blå bog (fortsat)
Ann har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
15.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
27.01.2015 - 24.08.2020
Ejer
01.08.2016 - 24.08.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) kunne fremvise et overskud på 1.362' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) kunne fremvise et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 434.169' DKK (ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (Kierkegaard by Nature ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.342.118' DKK (ENTREPRENØR MARIUS PEDERSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -38' DKK (Kierkegaard by Nature ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ann' netværk er Jens Mortensen.