Rune Friis Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | RASMUS FRIIS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.526' DKK FRIIS & PARTNERE ApS (Nu: RASMUS FRIIS HOLDING ApS) (2019) |
Største underskud: | -12.616' DKK FRIIS & PARTNERE ApS (Nu: RASMUS FRIIS HOLDING ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 73.122' DKK FRIIS & PARTNERE ApS (Nu: RASMUS FRIIS HOLDING ApS) (2021) |
Største gæld: | 85.452' DKK R ApS (Nu: RASMUS FRIIS A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos R ApS (Nu: RASMUS FRIIS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RAASCHOU SNEDKERI A/S (13 år 10 måneder) |
Seed: 1547852794
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 ved RASMUS FRIIS A/S (tidligere R ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Rune Friis Jørgensen i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 10. juni 2001.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 9.236' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Friisk Vind ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Rune Friis Holding ApS
Ejerandel: 100% -
RASMUS FRIIS HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (44)
-
Boldhus ApS
Via RASMUS FRIIS HOLDING ApS -
Rentemestervej NV ApS
Via RASMUS FRIIS HOLDING ApS -
Tetris HoldCo ApS
Via RASMUS FRIIS HOLDING ApS -
Tetris Holding GP ApS
Via Tetris HoldCo ApS -
Tetris Holding K/S
Via Tetris Holding GP ApS -
TETRIIS A/S
Via Tetris Holding K/S -
KOMPLEMENTARSELSKABET TETREP HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via TETRIIS A/S -
RASMUS FRIIS A/S
Via TETRIIS A/S -
Trine Schneider ApS
Via RASMUS FRIIS A/S -
RF Beton ApS
Via RASMUS FRIIS A/S -
TETRIS EJENDOMME ApS
Via TETRIIS A/S -
INDUSTRIPARKEN 33 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via TETRIS EJENDOMME ApS -
SKOVKVARTERET ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via TETRIS EJENDOMME ApS -
SK 23 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SKOVKVARTERET ApS -
Skovkvarteret II ApS
Via TETRIS EJENDOMME ApS -
Vært ApS
Via TETRIIS A/S -
Tetris Projects GP ApS
Via Tetris Holding K/S -
Tetris Projects K/S
Via Tetris Projects GP ApS -
Agorahaverne 1 Holding K/S
Via Tetris Projects K/S -
Augusthaven K/S
Via Agorahaverne 1 Holding K/S -
Tegltrolden Holding ApS
Via Agorahaverne 1 Holding K/S -
Tegltrolden ApS
Via Tegltrolden Holding ApS -
Sophushaven Holding ApS
Via Agorahaverne 1 Holding K/S -
Sophushaven ApS
Via Sophushaven Holding ApS -
Marenhaven Holding ApS
Via Agorahaverne 1 Holding K/S -
Marenhaven ApS
Via Marenhaven Holding ApS -
Kernehusene 1 Holding K/S
Via Tetris Projects K/S -
Kernehusene Slagelse Holding ApS
Via Kernehusene 1 Holding K/S -
Kernehusene Slagelse ApS
Via Kernehusene Slagelse Holding ApS -
Agorahaverne 3 Holding K/S
Via Tetris Projects K/S -
Christianhaven Holding ApS
Via Agorahaverne 3 Holding K/S -
Christianhaven ApS
Via Christianhaven Holding ApS -
Agorahaverne 2 Holding K/S
Via Tetris Projects K/S -
Roberthaven Holding ApS
Via Agorahaverne 2 Holding K/S -
Roberthaven ApS
Via Roberthaven Holding ApS -
Generationernes Kvarter Holding ApS
Via Tetris Projects K/SNyt selskab -
Generationernes Kvarter ApS
Via Generationernes Kvarter Holding ApSNyt selskab -
Agorahaverne 1 Holding GP ApS
Via Tetris Holding K/S -
Kernehusene 1 Holding GP ApS
Via Tetris Holding K/S -
Agorahaverne 3 Holding GP ApS
Via Tetris Holding K/S -
Agorahaverne 2 Holding GP ApS
Via Tetris Holding K/S -
RAMI Holding ApS
Via RASMUS FRIIS HOLDING ApS -
Kadeau ApS
Via RAMI Holding ApS -
Eco Beach Camp ApS
Via Kadeau ApS
Direktørposter (2)
-
Friisk Vind ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2016 -
Rune Friis Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
RAASCHOU SNEDKERI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
Rune Friis Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2021
Registreringsdato: 11.08.2021 -
Rune Friis Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.08.2021
Registreringsdato: 11.08.2021
Blå bog (fortsat)
Rune har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
11.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2008 - 10.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2016 - 19.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2016 - 09.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Rune Friis Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rune Friis Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 30' DKK. Igennem sit holdingselskab Rune Friis Holding ApS har Rune dermed også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rune Friis Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor FRIIS & PARTNERE ApS (Nu: RASMUS FRIIS HOLDING ApS) fremviste et overskud på 26.526' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FRIIS & PARTNERE ApS (Nu: RASMUS FRIIS HOLDING ApS) fremviste et underskud på 12.616' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.236' DKK (R ApS (Nu: RASMUS FRIIS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.616' DKK (FRIIS & PARTNERE ApS (Nu: RASMUS FRIIS HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.836' DKK (R ApS (Nu: RASMUS FRIIS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (Rune Friis Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Rasmus Friis Jørgensen.