Lars Boe Lembcke
Karrieren startede hos: | GASA GROUP CONTAINER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.470' DKK NORDIC FRUIT A/S (2022) |
Største underskud: | -4.308' DKK NIELS FINSENSVEJ, VEJLE A/S (2021) |
Største egenkapital: | 12.311' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 27. AUGUST 2010 A/S (2018) |
Største gæld: | 32.776' DKK NIELS FINSENSVEJ, VEJLE A/S (2014) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos NORDIC FRUIT A/S (2019) |
Seed: 1091413896
Det startede for nu meget længe siden i GASA GROUP CONTAINER A/S (tidligere JAKOBSEN OG JOKUMSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Boe Lembcke i 31 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 1. juli 1998.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med blomster og planter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ÅRHUS DETAIL A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 20-24.99% -
Admiralgade 26 Stuen ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
LBL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
RESENSE ApS
Via LBL ApS -
Fichi ApS
Via RESENSE ApSNyt selskab -
SATURNVEJ KOLDING A/S
Via LBL ApS -
RØNNEBÆK EJENDOMME A/S
Via LBL ApS -
P&L ApS
Via LBL ApS
Direktørposter (2)
Bestyrelsesposter (1)
-
RØNNEBÆK EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (56)
-
ÅRHUS DETAIL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
Lembcke Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
NIELS FINSENSVEJ, VEJLE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Ejer
01.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Reel ejer
20.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.11.2007 - Stadig aktiv
Direktør
28.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.10.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.05.2012 - 16.04.2024
Ejerandel: 20-24.99%
Lars Boe Lembcke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LBL ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.312' DKK. Gennem holdingselskabet LBL ApS har Lars derfor også andele i RESENSE ApS (33.34-49.99%), SATURNVEJ KOLDING A/S (10-14.99%), RØNNEBÆK EJENDOMME A/S (15-19.99%) & P&L ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Boe Lembcke, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lars Boe Lembcke har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i EJENDOMSSELSKABET AF 27. AUGUST 2010 A/S der præsenterede et overskud på 3.160' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i NIELS FINSENSVEJ, VEJLE A/S der præsenterede et underskud på 4.308' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 9 måneder fra 1966 til 1998 hos GASA GROUP CONTAINER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.039' DKK (NORDIC FRUIT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.044' DKK (ÅRHUS DETAIL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.312' DKK (ApS KBUS 17 NR. 6171 (Nu: LBL ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -400' DKK (Admiralgade 26 Stuen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jens Ole Boe Lembcke.