Asbjørn Dyhrberg Thegler
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ATH Sourcing v/Asbjørn Thegler (Stifter) |
Største overskud: | 860' DKK 8ish ApS (2023) |
Største underskud: | -1.574' DKK Teal IVS (Nu: Teal ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.226' DKK Teal IVS (Nu: Teal ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.076' DKK 8ish ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Teal IVS (Nu: Teal ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af ATH Sourcing v/Asbjørn Thegler (14 år 2 måneder) |
Seed: 1553321211
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2010 hos ATH Sourcing v/Asbjørn Thegler i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Asbjørn Dyhrberg Thegler og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Asbjørn nu besiddet i 14 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ATH Sourcing v/Asbjørn Thegler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Asbjørn Thegler Holding ApS
Ejerandel: 100% -
8ish ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Teal ApS
Via Asbjørn Thegler Holding ApS -
Missing Link ApS
Via Asbjørn Thegler Holding ApS -
Algostrata ApS
Via Asbjørn Thegler Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Asbjørn Thegler Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2015
Tidslinje (10)
-
Algostrata ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
8ish ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022 -
Missing Link IVS (Nu: Missing Link ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021
Blå bog (fortsat)
Asbjørn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
23.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.09.2019 - 30.06.2024
Ejer
25.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Asbjørn Thegler Holding ApS
Asbjørn Dyhrberg Thegler er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Asbjørn Thegler Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -22' DKK. Gennem sit holdingselskab Asbjørn Thegler Holding ApS har Asbjørn dermed også andele i Teal ApS (20-24.99%), Missing Link ApS (20-24.99%) samt Algostrata ApS (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Asbjørn Dyhrberg Thegler, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor 8ish ApS landede et overskud på 860' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Asbjørn Thegler Holding IVS (Nu: Asbjørn Thegler Holding ApS) landede et underskud på 429' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 860' DKK (8ish ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178' DKK (Teal IVS (Nu: Teal ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 604' DKK (8ish ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -526' DKK (Teal IVS (Nu: Teal ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Asbjørn' netværk er Kourosh Rasmussen.