Steffen Bjerg
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2012 (12 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SB TØMRER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.269' DKK SB TØMRER ApS (2022) |
Største underskud: | -65' DKK Årøsund Havneferie ApS (2023) |
Største egenkapital: | 12.353' DKK Steffen Bjerg Holding ApS (Nu: Bjerg Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 12.835' DKK Silje Ejendomme ApS (2022) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos SB TØMRER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SB TØMRER ApS (12 år 3 måneder) |
Seed: 692793466
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2012 hos SB TØMRER ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Steffen Bjerg og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Steffen nu besiddet i 3 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.071' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjerg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SB TØMRER ApS
Via Bjerg Holding ApS -
Ejendomsselskabet Norgesvej 16 ApS
Via Bjerg Holding ApS -
Silje Ejendomme ApS
Via Bjerg Holding ApS -
Damhusene ApS
Via Silje Ejendomme ApS -
Årøsund Havneferie ApS
Via Bjerg Holding ApS
Direktørposter (5)
-
SB TØMRER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2012 -
Bjerg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2015 -
Ejendomsselskabet Norgesvej 16 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2016 -
Silje Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2016 -
Årøsund Havneferie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2021
Tidslinje (10)
-
Årøsund Havneferie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
Silje Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2016
Registreringsdato: 21.09.2016 -
Ejendomsselskabet Norgesvej 16 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.04.2016
Registreringsdato: 14.04.2016
Blå bog (fortsat)
Steffen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
21.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
14.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.06.2012 - 14.12.2015
Direktør
27.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2016 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 01.09.2024
Reel ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Steffen Bjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bjerg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.353' DKK. Gennem sit holdingselskab Bjerg Holding ApS har Steffen dermed også andele i SB TØMRER ApS (50-66.65%), Ejendomsselskabet Norgesvej 16 ApS (50-66.65%), Silje Ejendomme ApS (50-66.65%) samt Årøsund Havneferie ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Steffen Bjerg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SB TØMRER ApS landede et overskud på 5.269' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Årøsund Havneferie ApS landede et underskud på 65' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.071' DKK (SB TØMRER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 65' DKK (Årøsund Havneferie ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.353' DKK (Steffen Bjerg Holding ApS (Nu: Bjerg Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -87' DKK (Årøsund Havneferie ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Per Jensen Martensen.