Ulrik Trend Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ulrik Mogensen v/Ulrik Trend Mogensen (Ejer) |
Største overskud: | 2.976' DKK MC TAG A/S (2019) |
Største underskud: | -840' DKK MC TAG A/S (2023) |
Største egenkapital: | 4.687' DKK MC TAG A/S (2019) |
Største gæld: | 8.427' DKK MC TAG A/S (2020) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos MC TAG A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af UTM HOLDING ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 124061375
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2010 hos Ulrik Mogensen v/Ulrik Trend Mogensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ulrik Trend Mogensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Ulrik i 2 år 8 måneder, før stoppet d. 30. april 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UTM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TREND MOGENSEN ApS
Via UTM HOLDING ApS -
Prospecting ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via UTM HOLDING ApS -
TG Udvikling ApS
Via UTM HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
UTM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2013 -
TG Udvikling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2024 -
TREND MOGENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
Mercura ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2021 -
Prospecting ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 26.08.2024 -
MC TAG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Prospecting ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
Prospecting ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
MC TAG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
13.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
21.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ulrik Trend Mogensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UTM HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 958' DKK. Igennem holdingselskabet UTM HOLDING ApS har Ulrik derfor også ejerandele i TREND MOGENSEN ApS (100%), Prospecting ApS (100%) samt TG Udvikling ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Ulrik Trend Mogensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor UTM HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 257' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor UTM HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 28' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 194' DKK (UTM HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 840' DKK (MC TAG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.287' DKK (MC TAG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 205' DKK (TREND MOGENSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Martin Johansen.