Louise Tidmand
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Glæde og Børn v/Louise Tidmand (Ejer) |
Største overskud: | 72' DKK Glæde & Børn ApS (Nu: Styrkeakademiet ApS) (2019) |
Største underskud: | -170' DKK Glæde & Børn ApS (Nu: Styrkeakademiet ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 37' DKK Glæde & Børn ApS (Nu: Styrkeakademiet ApS) (2021) |
Største gæld: | 586' DKK Glæde & Børn ApS (Nu: Styrkeakademiet ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Glæde & Børn ApS (Nu: Styrkeakademiet ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tidmand Holding ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 554586322
Det startede i 2010 ved Glæde og Børn v/Louise Tidmand i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Louise Tidmand der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Louise i 5 år 6 måneder, før stoppet den 31. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor hjælpeydelser i forbindelse med undervisning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tidmand Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Styrkeakademiet ApS
Via Tidmand Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Tidmand Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Styrkeakademiet ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Tidmand Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
Tidmand Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Mind Denmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2020
Registreringsdato: 07.05.2020
Blå bog (fortsat)
Louise har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
04.04.2016 - 15.08.2023
Ejer
04.04.2016 - Stadig aktiv
Direktør
21.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.07.2017 - 07.05.2020
Ejerandel: 33% -
Reel ejer
04.04.2016 - 31.03.2020
Bestyrelsesmedlem
10.03.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Ejer
05.05.2015 - 31.05.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2010 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Louise Tidmand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tidmand Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1' DKK. Gennem holdingselskabet Tidmand Holding ApS har Louise derfor også andele i Styrkeakademiet ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Louise Tidmand, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Tidmand Holding ApS kunne fremvise et overskud på 24' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Tidmand Holding ApS kunne fremvise et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 53' DKK (Tidmand Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (Tidmand Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -155' DKK (Glæde & Børn ApS (Nu: Styrkeakademiet ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Claus Hermansen.