Linn Cecilia Svensson
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Unbusy Business (Stifter) |
Største overskud: | 948' DKK Nemo-Holding ApS (2021) |
Største underskud: | -497' DKK Dogcoach ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.029' DKK Nemo-Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.149' DKK Dogcoach ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Dogcoach ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Unbusy Business (14 år 2 måneder) |
Seed: 49617732
Erhvervskarrieren startede i 2010 i Unbusy Business (tidligere Getthere v/Linn Normand Radsted) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Linn Cecilia Svensson og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Linn nu bestreddet i 14 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Unbusy Business
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nemo-Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dogcoach ApS
Via Nemo-Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Dogcoach ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017 -
Nemo-Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2020
Tidslinje (12)
-
Dogcoach ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2020
Registreringsdato: 16.06.2020 -
Nemo-Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2020
Registreringsdato: 16.06.2020 -
Nemo-Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.06.2020
Registreringsdato: 16.06.2020
Blå bog (fortsat)
Linn har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
16.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - 16.06.2020
Reel ejer
01.01.2017 - 29.07.2020
Direktør
01.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.07.2020 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - 30.06.2023
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 89% -
Direktør
16.02.2017 - 03.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
14.02.2017 - 03.10.2017
Ejerandel: 100%
Linn Cecilia Svensson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nemo-Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.029' DKK. Gennem holdingselskabet Nemo-Holding ApS har Linn derfor også andele i Dogcoach ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Linn Cecilia Svensson, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Nemo-Holding ApS kunne fremvise et overskud på 948' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Dogcoach ApS kunne fremvise et underskud på 497' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 38' DKK (Nemo-Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 122' DKK (Dogcoach ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.029' DKK (Nemo-Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -244' DKK (Dogcoach ApS).
En af de forbindelser som går igen i Linn' netværk er Rasmus Møller Bøgsted.