Susanne Marie Hulbæk Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. jul. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Alsing Import v/Susanne Alsing (Ejer) |
Største overskud: | 7.024' DKK EGEBÆKGAARD ApS (2021) |
Største underskud: | -10.742' DKK DAMSON A/S (2023) |
Største egenkapital: | 78.925' DKK DAMSON A/S (2021) |
Største gæld: | 56.556' DKK DAMSON A/S (2015) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DAMSON A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Countryside ApS (3 år) |
Seed: 1727819149
Karrieren som erhvervsleder startede i 2010 i Alsing Import v/Susanne Alsing i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Susanne Marie Hulbæk Damgaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Susanne i 4 måneder, før fratrædelsen d. 7. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med andre husholdningsartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. december 2010.
Direktørposter (1)
-
Countryside ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
DAMTRADE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023 -
DAMSON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023 -
Damson Gruppen Polen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023 -
DAMSON TH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023 -
EGEBÆKGAARD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023
Tidslinje (11)
-
Navn ændret fra Susanne Marie Hulbæk Damgaard Nielsen til Susanne Marie Hulbæk Damgaard
Ændrede navnDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
DAMSON INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
EGEBÆKGAARD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023
Navnehistorik (2)
-
24.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 23.04.2024
Blå bog (fortsat)
Susanne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,25% -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,25% -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,25% -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,25% -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,25%
Susanne Marie Hulbæk Damgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DAMSON TH ApS der præsenterede et overskud på 112' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DAMSON A/S der præsenterede et underskud på 10.742' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 4 måneder fra 2023 til i dag hos DAMTRADE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 112' DKK (DAMSON TH ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.742' DKK (DAMSON A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.470' DKK (DAMSON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.904' DKK (Countryside ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Peter Damgaard Nielsen.