Mikkel Kring Wulff
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TMW A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.091' DKK LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.425' DKK LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. (2022-23) |
Største gæld: | 24.687' DKK LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. (2020-21) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. (5 år 10 måneder) |
Seed: 1338693723
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2007 i TMW A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mikkel Kring Wulff i 4 måneder, inden stoppet d. 25. april 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor radio- og tv-forretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. april 2008.
Bestyrelsesposter (1)
-
LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2018
Registreringsdato: 22.11.2018 -
Mikkel Wulff (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2011
Registreringsdato: 30.12.2011 -
Mikkel Wulff (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.08.2010
Registreringsdato: 04.08.2010
Blå bog (fortsat)
Mikkel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
04.08.2010 - 30.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2007 - 25.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Kring Wulff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. der præsenterede et overskud på 5.091' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos LYNGKILDE A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I..
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Per Harding Andersen.