John Bang Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. sep. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | EJNAR BANG NIELSEN & SØN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.653' DKK JBN HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -8.587' DKK BANG NIELSEN ApS MURERMESTER- OG ENTREPRENØR (Nu: BANG NIELSEN ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 71.125' DKK JBN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 53.109' DKK BANG NIELSEN EJENDOMME ApS (2020) |
Flest årsværk: | 105 årsværk hos BANG NIELSEN ApS MURERMESTER- OG ENTREPRENØR (Nu: BANG NIELSEN ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Frederikssund Erhverv (28 år 5 måneder) |
Seed: 2109431083
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1980 hos EJNAR BANG NIELSEN & SØN ApS (tidligere MURERMESTER EJNAR BANG NIELSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred John Bang Nielsen i 24 år 3 måneder, før stoppet d. 12. januar 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor murerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. februar 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JBN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
John Bang Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
BANG NIELSEN ApS
Via JBN HOLDING ApS -
BN-BYG JÆGERSPRIS ApS
Via JBN HOLDING ApS -
BANG NIELSEN EJENDOMME ApS
Via JBN HOLDING ApS -
B & F EJENDOMME A/S
Via JBN HOLDING ApS -
MALERMESTER GRØNGAARD KRISTENSEN ApS
Via JBN HOLDING ApS -
BANG NIELSEN BYG A/S
Via JBN HOLDING ApS -
2N Ejendomme A/S
Via JBN HOLDING ApS -
Bang Nielsen Entreprise A/S
Via JBN HOLDING ApS -
BMW Tømrer ApS
Via Bang Nielsen Entreprise A/S
Direktørposter (8)
-
MALERMESTER GRØNGAARD KRISTENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2023 -
JBN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2001 -
BANG NIELSEN BYG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2014 -
BN-BYG JÆGERSPRIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2001 -
B & F EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2005 -
BANG NIELSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.08.2003 -
Bang Nielsen Entreprise A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2019 -
2N Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2017
Bestyrelsesposter (5)
-
BMW Tømrer ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2024 -
BANG NIELSEN BYG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2014 -
B & F EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2005 -
Bang Nielsen Entreprise A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2019 -
2N Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
BMW Tømrer ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
BANG NIELSEN A/S (Nu: BANG NIELSEN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
MALERMESTER GRØNGAARD KRISTENSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.03.2023
Registreringsdato: 05.03.2023
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
20.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39% -
Reel ejer og Direktør
05.05.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
23.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
31.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
14.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
John Bang Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JBN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 71.125' DKK. Igennem holdingselskabet JBN HOLDING ApS har John derfor også ejerandele i BANG NIELSEN ApS (100%), BN-BYG JÆGERSPRIS ApS (100%), BANG NIELSEN EJENDOMME ApS (100%), B & F EJENDOMME A/S (50-66.65%), MALERMESTER GRØNGAARD KRISTENSEN ApS (100%), BANG NIELSEN BYG A/S (50-66.65%), 2N Ejendomme A/S (50-66.65%) samt Bang Nielsen Entreprise A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for John Bang Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor JBN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 17.653' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor BANG NIELSEN ApS MURERMESTER- OG ENTREPRENØR (Nu: BANG NIELSEN ApS) kunne offentliggøre et underskud på 8.587' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.723' DKK (BANG NIELSEN EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.158' DKK (Bang Nielsen Entreprise A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.125' DKK (JBN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.155' DKK (BANG NIELSEN ApS MURERMESTER- OG ENTREPRENØR (Nu: BANG NIELSEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er René Wøhler.