Rune Pless Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | Mal&Byg (Ejer) |
Største overskud: | 626' DKK GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -481' DKK PlessPedersen Entreprise ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.627' DKK GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (2020-21) |
Største gæld: | 2.465' DKK PlessPedersen Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mal&Byg (8 år 3 måneder) |
Seed: 1711690919
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2010 i Mal&Byg (tidligere RMP Mal&Byg v/Rune Møller Pedersen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Rune Pless Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rune i 8 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden personaleformidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PlessPedersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GLARMESTER AAGE LARSEN ApS
Via PlessPedersen Holding ApS -
PlessPedersen Entreprise ApS
Via PlessPedersen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PlessPedersen Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2021 -
PlessPedersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
PlessPedersen Entreprise ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021 -
PlessPedersen Entreprise ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021 -
PlessPedersen Entreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021
Blå bog (fortsat)
Rune har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
04.02.2021 - 16.03.2023
Ejer og Direktør
04.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.02.2021 - 10.02.2021
Direktør
08.02.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2010 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rune Pless Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PlessPedersen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15' DKK. Igennem holdingselskabet PlessPedersen Holding ApS har Rune derfor også ejerandele i GLARMESTER AAGE LARSEN ApS (100%) & PlessPedersen Entreprise ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Rune Pless Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PlessPedersen Entreprise ApS kunne offentliggøre et overskud på 499' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PlessPedersen Entreprise ApS kunne offentliggøre et underskud på 481' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 481' DKK (PlessPedersen Entreprise ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 339' DKK (GLARMESTER AAGE LARSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (PlessPedersen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Tanja Pless.