Jakob Worm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PLANENERGI MIDTJYLLAND A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.188' DKK PLANENERGI (2022) |
Største underskud: | -14.315' DKK HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S (2015) |
Største egenkapital: | 13.667' DKK HAVVIND ÅRHUS BUGT P/S (2014) |
Største gæld: | 15.391' DKK PLANENERGI (2020) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos PLANENERGI (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PLANENERGI MIDTJYLLAND A.M.B.A. (23 år) |
Seed: 1494257856
Karrieren som leder startede i 1984 ved PLANENERGI MIDTJYLLAND A.M.B.A. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Worm i 23 år, før stoppet den 19. januar 2007.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAKOB WORM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AROSTEKNIK ApS
Via JAKOB WORM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JAKOB WORM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2013 -
AROSTEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
Miljø- og Energifonden af 2005
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.05.2011
Tidslinje (33)
-
De Grønne Hvidevarer ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
De Grønne Hvidevarer ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2022
Registreringsdato: 18.03.2022 -
ArosTechnics Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.02.2022
Registreringsdato: 03.02.2022
Blå bog (fortsat)
Jakob har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
08.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
18.03.2022 - 12.09.2024
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
11.05.2017 - 03.02.2022
Ejer
11.05.2017 - 09.01.2022
Ejer
10.01.2022 - 03.02.2022
Ejerandel: 100%
Jakob Worm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAKOB WORM HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 304' DKK. Gennem holdingselskabet JAKOB WORM HOLDING ApS har Jakob derfor også andele i AROSTEKNIK ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jakob Worm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AROSTEKNIK ApS kunne fremvise et overskud på 212' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor AROSTEKNIK ApS kunne fremvise et underskud på 119' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.478' DKK (PLANENERGI).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.697' DKK (PLANENERGI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 250' DKK (AROSTEKNIK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Lars Brandt Pilegaard.