Eske Thorne Hald
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S HALDSBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 182.096' DKK H.S. KRYOLITENTREPRISE A/S (2021) |
Største underskud: | -117.740' DKK H.S. KRYOLITENTREPRISE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 617.187' DKK Harald Simonsens Ejendomskontor ApS (2021) |
Største gæld: | 786.930' DKK H.S. KRYOLITENTREPRISE A/S (2019) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos CHARLOTTEHAVEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S HALDSBORG (20 år 3 måneder) |
Seed: 1695452828
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2004 ved A/S HALDSBORG i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Eske Thorne Hald nu bestreddet i 20 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor sø- og kysttransport af gods. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.013' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR. 2343 OG 2344 AF VIGGERSLEV
Ejerandel: 5-9.99% -
FINANSIERINGSCOMPAGNIET FOR MINDRESKIBE AF 1962 A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
HALDGUTTENBERG ADVOKATFIRMA
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Halds Gaard Ejendomme Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
A/S HALDSBORG
Via FINANSIERINGSCOMPAGNIET FOR MINDRESKIBE AF 1962 A/S -
A/S ICEFISH
Via A/S HALDSBORG -
J. HALDS GAARD A/S
Via A/S HALDSBORG
Direktørposter (6)
-
A/S HALDSBORG
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2019 -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR. 2343 OG 2344 AF VIGGERSLEV
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2019 -
FINANSIERINGSCOMPAGNIET FOR MINDRESKIBE AF 1962 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
Halds Gaard Ejendomme Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2019 -
A/S ICEFISH
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2019 -
J. HALDS GAARD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019
Repræsentant (1)
-
SKOLEN VED SORTE HEST
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.12.2022
Bestyrelsesposter (8)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR. NR. 2343 OG 2344 AF VIGGERSLEV
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.07.2019 -
Halds Gaard Ejendomme Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2019 -
A/S ICEFISH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2004 -
H.S. KRYOLITENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021 -
Harald Simonsens Ejendomskontor ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021 -
CHARLOTTEHAVEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021 -
J. HALDS GAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2004 -
KONGERIGET DANMARKS HESTEFORSIKRING G/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2015
Ejendomme (14)
Tidslinje (35)
-
Selskabet af d. 06 juni. A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2023
Registreringsdato: 30.12.2023 -
SKOLEN VED SORTE HEST
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
Selskabet af d. 06 juni. A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022
Blå bog (fortsat)
Eske har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Eske Thorne Hald er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Halds Gaard Ejendomme Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 53.410' DKK. Gennem holdingselskabet Halds Gaard Ejendomme Holding ApS har Eske derfor også andele i A/S HALDSBORG (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Eske Thorne Hald, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor A/S HALDSBORG kunne fremvise et overskud på 24.874' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor A/S HALDSBORG kunne fremvise et underskud på 1.501' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.013' DKK (A/S HALDSBORG).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 117.740' DKK (H.S. KRYOLITENTREPRISE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 463.618' DKK (Harald Simonsens Ejendomskontor ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.489' DKK (FINANSIERINGSCOMPAGNIET FOR MINDRESKIBE AF 1962 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Eske' netværk er Peter Tetens Hald.