André Schønning Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | Webonnet v/André Schønning Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 10.121' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.322' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 85.185' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 46.168' DKK SCHØNNING INVEST A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos B.T. CENTRALEN A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B.T. CENTRALEN A/S (9 år 3 måneder) |
Seed: 771514786
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2010 ved Webonnet v/André Schønning Kristensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af André Schønning Kristensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde André i 9 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ADA Holding, Esbjerg ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
Via ADA Holding, Esbjerg ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
SCHØNNING INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
B.T. CENTRALEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
ADA Holding, Esbjerg ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019 -
SCHØNNING INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
André har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,01% -
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 13,2% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2014 - 09.02.2024
Reel ejer
08.05.2019 - 09.02.2024
Ejerandel: 13,2% -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2014 - 21.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
08.09.2010 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
André Schønning Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ADA Holding, Esbjerg ApS (ejer lige nu 33,01%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 320' DKK. Gennem sit holdingselskab ADA Holding, Esbjerg ApS har André dermed også andele i SCHØNNING INVEST A/S (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for André Schønning Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
André Schønning Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved SCHØNNING INVEST A/S der præsenterede et overskud på 10.121' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved B.T. CENTRALEN A/S der præsenterede et underskud på 501' DKK.
André har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2014 til 2024 hos B.T. CENTRALEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i André' netværk er Michael Schønning Kristensen.